Hanes ariannol TCL RE USE

Rhif yr elusen: 1177557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £340.44k £334.99k £416.48k £435.75k £423.23k
Cyfanswm gwariant £322.85k £330.32k £312.61k £446.38k £404.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £132.75k £16.23k £3.45k N/A