Hanes ariannol BIRMINGHAM HIPPODROME THEATRE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 510842
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.41m £7.08m £13.18m £28.99m £36.98m
Cyfanswm gwariant £28.28m £7.37m £14.37m £27.56m £38.07m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £73.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £98.00k £3.83m £647.00k £2.00m £100.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £750.00k £623.00k £904.00k £857.00k £725.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.26m £117.00k £1.44m £2.62m £3.48m
Incwm - Weithgareddau elusennol £22.31m £6.29m £10.79m £25.38m £32.16m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £94.00k £47.00k £50.00k £131.00k £613.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £25.64m £7.08m £13.23m £25.91m £35.85m
Gwariant - Ar godi arian £2.64m £285.00k £1.13m £1.65m £2.22m
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £56.00k £105.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0