Hanes ariannol ATOM FESTIVAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Rhif yr elusen: 1176186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.34k £2.17k £8.11k £12.53k £9.46k
Cyfanswm gwariant £10.74k £2.70k £5.17k £16.59k £6.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.00k £600 £1.20k £800 £1.00k