Hanes ariannol BIRMINGHAM PEN TRADE HERITAGE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1176955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.20k £72.39k £135.27k £54.75k £66.79k
Cyfanswm gwariant £70.50k £61.50k £76.68k £82.41k £87.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £120.64k N/A N/A