ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BALCOMBE
Rhif yr elusen: 1175472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David John King | Cadeirydd | 24 November 2022 |
|
|||||
Jacqueline Ruth Matthews | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Hewitt | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Oliver James Faux Jackson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Julia Wilson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
JEFFREY CLARK THOMPSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Deck | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Mostyn David Field | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Paul Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DENISE VICKERSTAFF | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
|||||
RACHEL FIELD | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|
||||
Rosalind Margaret Telford | Ymddiriedolwr | 20 May 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.