GURU NANAK GURDWARA, PROSPECT STREET, HUDDERSFIELD.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the Sikh religion by the provision of a Gurdwara for Sikhs living in Kirklees and Calderdale.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Calderdale
- Kirklees
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1122132 SIKH LEISURE CENTRE
- 17 Ionawr 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALWANT SINGH SOHAL | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
DEPUK SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
SURINDER SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
SARBJIT SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
HARI SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Kala Singh | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
BALRAJ SINGH RANDHAWA | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
PARAMJIT SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
MAKHAN SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
RAJBIR KAUR BASRA | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
SUBA SINGH | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Gurpal Singh | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
RAJINDER KAUR BHULLAR | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
SITAL KAUR JOHAL | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Rajdeep Singh Randhawa | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Harjinder singh Johal | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
INDERPAL SINGH RANDHAWA | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
BALWINDER SINGH PAWAR | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Piara Singh | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Stephen Singh | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
LAKHVINDER SINGH JOHAL | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.98k | £230.76k | £261.40k | £316.07k | £339.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £217.66k | £113.99k | £190.33k | £238.24k | £362.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 124 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 12 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 12 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 SEP 2017 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
‘THE CHARITY'S OBJECTS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE SIKH RELIGION, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN HUDDERSFIELD BY: · MANAGING AND RUNNING THE GURDWARA ACCORDING TO THE SIKH RITES (SIKH REHAT MARYADA); ARRANGING FOR THE CELEBRATION OF BIRTHDAY, MARTYRDOM DAY AND ANNIVERSARIES OF SIKH GURUS WITH GREAT DIGNITY AND REVERENCE; ARRANGING FOR MARRIAGE CEREMONY ACCORDING TO THE SIKH RITES AND THE PREVAILING LAW OF THIS COUNTRY; · THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, READINGS FROM THE GURU GRANTH SAHIB (SCRIPTURES), LECTURES, TEACHINGS; ARRANGING FOR THE TEACHING OF PUNJABI FOR INTERESTED SIKHS AND OTHER STUDENTS AND TO PROMOTE SPORTS, YOUTH CLUBS AND SOCIAL ORGANISATIONS; AND · PROVIDING PUBLIC CELEBRATIONS OF RELIGIOUS FESTIVALS.’
Maes buddion
WEST, EAST AND NORTH RIDING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Guru Nanak Gurdwara
Prospect Street
Huddersfield
England
HD1 2NX
- Ffôn:
- 07939354145
- E-bost:
- gnghuddersfield75@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window