Ymddiriedolwyr Women's Inclusive Team
Rhif yr elusen: 1178296

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juliane Guderian | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Olga Petrovic | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Yemi Sonuga | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Quyen Le | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Safia MBE | Ymddiriedolwr | 02 January 2025 |
|
|
||||
Emily Xiao-Fang Teh | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Richa Ellis | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Zeinab Ali | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Sabaad Hassan | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
SIEDA OMAR ISMAN | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Amina Abdi | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.