Ymddiriedolwyr Room at the Inn
Rhif yr elusen: 1176629

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Duckworth | Cadeirydd | 04 April 2023 |
|
|||||
Fiona Louise Whitfield | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Lynne Griffith | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
dr Rachel Blake | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Selina Elizabeth Miller | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Louise Higginson | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Grundy | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
rev PAMELA LOVATT N/a | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.