THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EMMANUEL, WOODLEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The P.C.C. promotes activities which further the vision of Emmanuel which is "to impact and influence our community with the good news of Jesus". We are focused on putting our faith into practice and reaching out to everyone, regardless of race, ethnicity, religion, sexuality or gender. We seek to serve through practical help like putting on clubs and events for different ages and interests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Wokingham
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
- Emmanuel Church Centre (Enw gwaith)
- EMMANUEL CHURCH PCC, WOODLEY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rose-Mary Harriett Jones | Cadeirydd | 02 November 2023 |
|
|
||||
Tracy Baker | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Shane Stevens | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Samuel Colyer | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Claire Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Samantha Holmes | Ymddiriedolwr | 19 March 2023 |
|
|
||||
Harry Collins | Ymddiriedolwr | 14 March 2021 |
|
|
||||
Ian Andrew Mullens | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
DAVID WOOLNOUGH | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
KIERAN PEARSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Lyn Rhodes | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
RACHEL HOGG | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|||||
Sally Kerry | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.77k | £281.08k | £182.90k | £141.09k | £140.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.53k | £125.89k | £112.00k | £125.33k | £124.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.97k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH, PASTORAL, EVANGELISTIC, SOCIAL AND ECUMENICAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EMMANUEL CHURCH CENTRE
SOUTH LAKE CRESCENT
WOODLEY
READING
RG5 3QW
- Ffôn:
- 01183753718
- E-bost:
- info@emmanuelwoodley.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window