ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL WISBECH
Rhif yr elusen: 1176145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Laurence Bradbury | Cadeirydd | 24 October 2016 |
|
|||||
Kristy Moyra Leach | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
MICHELLE DENISE RHAM | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
MARGARET LILLIAN GREEN | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
NEIL VIRGO | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
CYNTHIA MARY MAXEY | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
JENNIFER ANN COOK | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
ROBERT WEST | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
MAUREEN NORGATE | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
TREVOR WRIGHT | Ymddiriedolwr | 26 April 2011 |
|
|
||||
ANGELA JANE SANDERS | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
||||
WENDY SMITH | Ymddiriedolwr | 26 April 2010 |
|
|
||||
ANGELA JANIE MANNING | Ymddiriedolwr | 20 April 2010 |
|
|
||||
KEITH WILLIAM APLIN | Ymddiriedolwr | 24 April 1990 |
|
|||||
VALERIE PATRICIA SPRIGGS | Ymddiriedolwr | 23 April 1980 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.