Hanes ariannol RETIRED BAPTIST MINISTERS HOUSING ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1177649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.00m £2.14m £2.07m £4.37m £4.81m
Cyfanswm gwariant £1.25m £1.26m £1.62m £2.72m £3.63m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £652.55k £808.62k £397.88k £204.13k £68.10k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £682.32k £660.65k £669.74k £677.59k £721.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £660.87k £671.41k £1.01m £1.64m £1.71m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £1.85m £2.32m
Incwm - Cymynroddion £633.99k £784.35k £96.61k £172.85k £36.70k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.25m £1.26m £1.62m £2.72m £3.63m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £39.33k £12.03k £0 £20.57k £13.95k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0