PHYSIONET FOUNDATION CIO

Rhif yr elusen: 1175932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The collection and restoration of unwanted wheelchairs and other disability equipment that would otherwise go to landfill and the dispatch thereof to developing countries for the use of appropiate people who would otherwise be uable to obtain such equipment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £182,242
Cyfanswm gwariant: £191,768

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Benin
  • Bhwtan
  • Bonaire
  • Bwlgaria
  • Cenia
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • De Affrica
  • Ecwador
  • Ethiopia
  • Ffiji
  • Ghana
  • Gwlad Swazi
  • Gwlad Thai
  • India
  • Lesotho
  • Malawi
  • Mecsico
  • Moldofa
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Samoa
  • Sierra Leone
  • Sri Lanka
  • Syria
  • Tanzania
  • Trinidad A Tobago
  • Uganda
  • Ukrain
  • Y Gambia
  • Zambia
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135684 PHYSIONET
  • 13 Medi 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107260 WHEELCHAIR FOUNDATION UK
  • 27 Tachwedd 2017: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Colin Douglas Perrott Cadeirydd 14 November 2024
Dim ar gofnod
Caroline Mary Sapwell Ymddiriedolwr 23 January 2025
Dim ar gofnod
Richard Anthony Stevens Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Edward Owen Netsel Ymddiriedolwr 23 February 2023
Dim ar gofnod
MILTON ALLAN FRARY Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Russell Rollings Ymddiriedolwr 10 February 2021
Dim ar gofnod
Carl Peter Anderson Stitt BA, CPA Ymddiriedolwr 26 November 2017
Dim ar gofnod
Harry Franks Ymddiriedolwr 26 November 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £88.35k £92.36k £98.19k £146.02k £182.24k
Cyfanswm gwariant £73.21k £77.95k £108.69k £136.10k £191.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 06 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

06 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

08 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

21 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

30 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHATSWORTH HOUSE
HORSEFAIR
BOROUGHBRIDGE
YORK
YO51 9AA
Ffôn:
01423325190