Ymddiriedolwyr KINGS NORTON & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1176838

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Stowell | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Roger Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Graeme Lanfear | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Anne Jean Jones | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Pauline Ann Amor | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Baden Locke | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Lorna Brown | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Pauline Sandra George | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Margaret Locke Lusher | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
VICKY HONE | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
BERYL BLOOD | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.