ymddiriedolwyr THE FARADAY INSTITUTION
Rhif yr elusen: 1176500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR PETER BRENT LITTLEWOOD FRS PHD BA | Cadeirydd | 12 September 2017 |
|
|
||||
Dr Steven Charles Cowley | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Professor Dame Lynn Gladden | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Dr Venkat Srinivasan | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Hanno Kirner | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Dr Esther Taylor | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Mark Christopher Newman | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Isobel Sheldon OBE | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Professor Simon Mark Spearing | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|||||
Dr Jorge Pikunic | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.