Hanes ariannol THE GATESHEAD JEWISH NURSERY

Rhif yr elusen: 511204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.33m £1.32m £1.27m £1.51m £1.49m
Cyfanswm gwariant £1.17m £1.13m £1.27m £1.62m £1.48m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £714.73k £783.96k £702.38k £614.70k £810.09k
Incwm o roddion a chymynroddion £189.70k £123.16k £52.36k £46.91k £60.97k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £280.18k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.14m £1.20m £1.22m £1.18m £1.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £1.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.17m £1.13m £1.27m £1.39m £1.48m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £234.10k £0
Gwariant - Llywodraethu £7.50k £7.50k £9.60k £11.07k £10.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £10.45k £4.42k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0