Hanes ariannol CASTLE HILL COMMUNITY CENTRE TRUST

Rhif yr elusen: 1178607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £158.94k £116.14k £125.11k £132.18k £189.92k
Cyfanswm gwariant £179.46k £90.27k £100.03k £104.16k £192.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.00k £19.91k £14.26k £0 £2.36k