ymddiriedolwyr NORTH NORTHUMBERLAND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 511233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Wedd | Cadeirydd | 06 July 2016 |
|
|
||||
Rozlyn Hall | Ymddiriedolwr | 08 July 2015 |
|
|
||||
Judith Spawls | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
LOUISA JANE COATES | Ymddiriedolwr | 08 September 2014 |
|
|
||||
Thelma Irene Robson | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
DOUGAL PETER COATES | Ymddiriedolwr | 24 December 2012 |
|
|
||||
PAUL RICHARD MARSHALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BRENDA MARY ROLLO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.