Hanes ariannol THE MARJORIE DEANE FINANCIAL JOURNALISM FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1178876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £250.17k £243.15k £269.69k £280.40k £275.43k
Cyfanswm gwariant £152.76k £296.40k £324.36k £224.07k £762.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A