Ymddiriedolwyr AVON VALLEY PARTNERSHIP YOUTH AND COMMUNITY TRUST

Rhif yr elusen: 1180169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SUSAN MARY LEDGER Cadeirydd 03 June 2019
Dim ar gofnod
Diane Paton Ymddiriedolwr 25 February 2025
Dim ar gofnod
Mary Melbourne Ymddiriedolwr 06 March 2024
CHARITY OF HENRY BARON JAMES
Derbyniwyd: Ar amser
THE HONOURABLE DAME EDITH MAUD WEBSTER HULSE CHARITIES
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 212 diwrnod
ECCLESIASTICAL PARISH OF FORDINGBRIDGE AND HYDE AND BREAMORE AND HALE WITH WOODGREEN
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Morand De La Perrell Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Irene Canton Ymddiriedolwr 21 September 2020
Dim ar gofnod