Ymddiriedolwyr CHESHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 511356

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael David Rollinson JP DL | Cadeirydd | 08 June 2021 |
|
|||||
Glen Richard Dugdale | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Andrew Thorkild Cox | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Soiphet Sirisot | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Philip Christopher Cox | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Daniele Suzanne Wiseman | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Benjamin Oliver Savage JP | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Daniel Skinner | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
John Philip Duley | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Jake Vickery | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Luke William Thornton | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
David William Hopley | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.