ymddiriedolwyr TOVE VALLEY BAPTIST FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1179215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DAVID SUTER | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|||||
Annette Campbell-Hall | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Alexandra Kempson | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Stephen George Porter | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
SAmantha Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Rosemary Annette Binley | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Rev Stuart Conway | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Rona Angela Barratt | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Coleman | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Loretta Boreham | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Richard John Owen | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Christopher John Johnson | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
C RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 19 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.