Ymddiriedolwyr BRITISH SOCIETY FOR GEOMORPHOLOGY
Rhif yr elusen: 1179467

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Emma Louise Shuttleworth | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Oliver Rodney Grant | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Dr Richard James Boothroyd | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Dr Morgan Jane Jones | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Professor Ian Candy | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Professor Stephen Philip Rice | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Dr Fiona Hilary Thompson Caithness | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Roy Hackney | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dr Stuart William David Grieve | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Dr Harry Edward James Sanders | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Dr Annie Ockelford | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Dingle | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dr Hywel Griffiths | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dr Matilda Francesca Biddulph | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.