Hanes ariannol THIRTY PERCY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1177514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.76m £5.30m £5.10m £5.35m £5.67m
Cyfanswm gwariant £2.87m £5.58m £4.47m £4.86m £4.71m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £4.66m £5.18m £4.97m £5.20m £5.55m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £94.41k £113.19k £124.13k £149.38k £119.51k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £2.83k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.87m £5.58m £4.47m £4.86m £4.71m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £30.04k £29.65k £30.60k £33.69k £34.37k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.23m £4.57m £3.28m £3.78m £3.06m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0