ymddiriedolwyr DNIPRO HOPE MISSION
Rhif yr elusen: 1177504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Allchorn | Cadeirydd | 02 December 2020 |
|
|||||
Helen Evans | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Richard Mark Edward Fowler | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Mary Raber | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Adebola Igbokwe | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|
||||
Melanie Gray | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||
Margaret Murchison | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Rev Roger Martin | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Gillian Jowett | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Dr Joshua Searle | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.