ymddiriedolwyr WHICKHAM VOLUNTEER LIBRARY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1178050
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN EDWARD SHORT BSC MSC | Cadeirydd | 10 July 2017 |
|
|
||||
DENISE LORNA BENNETT | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Sacha Hayter | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Angela Todd | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
DAVID JOHNSON | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|||||
Jeff Bowe | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Andrew Summerson | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Eileen Bone | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
AMELIA LOUISE ORD | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
PETER THOMAS CRAIG | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
PATRICIA JANE CAMPION | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
ALISON RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
ANNE MESSERE | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JAMES ORD | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.