Housing Matters (Bristol)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Housing Matters (Bristol) provides free, independent and confidential advice to anyone in housing need. Through a combination of advice, support and advocacy we enable clients to resolve housing issues, improve housing conditions and prevent homelessness. Previously known as Churches Housing Aid Society, we have been providing this much needed service since 1965 (previous charity number 233757).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 233757 CHURCHES HOUSING AID SOCIETY
- 16 Hydref 2018: Cofrestrwyd
- CHAS (BRISTOL) (Enw gwaith)
- Housing Matters (Enw gwaith)
- CHURCHES HOUSING AID SOCIETY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winifred Eberrchukwu Onyemaechi | Ymddiriedolwr | 10 March 2025 |
|
|
||||
Joseph Kevin Saunders | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Samantha Kate Martin she/her | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Kim Fiona Mylchreest | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Andrew John Gordon Marshall-Jones | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Andrew James Gibbard | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
John Meirion Mathias | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Gary Jordan | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.14k | £278.61k | £337.48k | £391.79k | £439.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £207.11k | £228.30k | £284.87k | £367.74k | £432.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.78k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 MAR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 OCT 2018 as amended on 25 Feb 2021 as amended on 14 Nov 2022 as amended on 09 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN THE BRISTOL AND SURROUNDING AREA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY 1) PROVIDING ADVICE ON AND ASSISTANCE WITH HOUSING AND RELATED MATTERS INCLUDING WELFARE BENEFITS, 2) ACTING AS ADVOCATE ON BEHALF OF MEMBERS OF THE PUBLIC FOR WHOM THE CHARITY IS ESTABLISHED TO ASSIST AND TO REPRESENT AT TRIBUNALS AND COURT HEARINGS AND TO UNDERTAKE LEGAL WORK ON THEIR BEHALF, 3) THE CARRYING OUT OF LOBBYING ON HOUSING AND RELATED ISSUES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Easton Business Centre
Felix Road
Easton
Bristol
BS5 0HE
- Ffôn:
- 01179351260
- E-bost:
- admin@housingmatters.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window