Ymddiriedolwyr FRIENDS OF FAIRFORD AND LECHLADE COMMUNITIES

Rhif yr elusen: 1180059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Valerie Harvey Cadeirydd 11 October 2021
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Christine Quinton Ymddiriedolwr 29 April 2025
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
David Redbond Ymddiriedolwr 25 March 2025
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Margaret Clark Ymddiriedolwr 10 September 2024
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Liesel Edith Sanford Ymddiriedolwr 07 May 2024
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
LECHLADE LIBRARY LTD
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT JOHN READ Ymddiriedolwr 12 October 2020
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
FAIRFORD & DISTRICT CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
FAIRFORD COMMUNITY CENTRE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET PURSCH Ymddiriedolwr 24 September 2018
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
RUTH HARTWELL BERRIDGE Ymddiriedolwr 24 September 2018
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
Dr GRAHAM IAN WALLIS Ymddiriedolwr 24 September 2018
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
ANDRENA MARGARET MILES Ymddiriedolwr 24 September 2018
THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE FAIRFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser