Hanes ariannol SUTTON UNITED FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1178888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.59k £34.39k £113.55k £159.76k £171.66k
Cyfanswm gwariant £50.98k £42.75k £72.79k £148.50k £129.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.00k