BACKBARROW IRONWORKS HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Protecting and preserving the Backbarrow Ironworks Scheduled Ancient Monument. Researching its history in the context of the development of the iron industry and other local industries.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,229 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD RAYMOND WILLIAM SANDERSON | Cadeirydd | 23 February 2018 |
|
|
||||
ROGER BAKER | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
||||
ROBERT VICTOR MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
||||
SUSAN MARY SANDERSON | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £5.42k | £4 | £112 | £3.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £586 | £1.54k | £3.14k | £246 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | £3.23k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 150 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 150 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 21 Tachwedd 2024 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 21 Tachwedd 2024 | 329 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 14 Ionawr 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 14 Ionawr 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC ABOUT THE INDUSTRIAL HISTORY OF BACKBARROW AND DISTRICT BY (A) OWNING, PROTECTING AND PRESERVING THE BACKBARROW IRONWORKS FURNACE AND ASSOCIATED STRUCTURES AND BUILDINGS (B) ENSURING THAT THE FURNACE AND ITS SITE ARE ACCESSIBLE AND INTERPRETED FOR THE UNDERSTANDING OF THE GENERAL PUBLIC (C) RESEARCHING, RECORDING AND ARCHIVING INFORMATION WITH A VIEW TO CREATING FURTHER UNDERSTANDING OF THE SIGNIFICANCE OF THE FURNACE IN INDUSTRIAL HISTORY (D) SHARING AVAILABLE INFORMATION WITH THE PUBLIC (E) RELATING THE IRONWORKS TO OTHER INDUSTRIES IN THE LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LOWTON
7 Water Close
Backbarrow
ULVERSTON
LA12 8QZ
- Ffôn:
- 07772960093
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window