ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, THORPE
Rhif yr elusen: 1176929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANA LEES | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||||||||
Mary Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||||
ALLISON ELIZABETH KELLY | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||||||||
SUZANNE THORNTON | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||||||||
PETER ROBERT GRUNCELL | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||||||||||
ANDREW WEST | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||||||||
JENNIFER OLIVE BRIGHT | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||||||||
CLAIRE MARGARET COBBOLD | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||||||||||
MARGARET THERESA HARNDEN | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.