Hanes ariannol UK FRIENDS OF YESHIVAT SHAAREI SHMUOS

Rhif yr elusen: 1178332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.82k £38.04k £2.45k £0 £6.44k
Cyfanswm gwariant £77.06k £30.10k £600 £672 £504
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A