Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (NORTH WESTERN PROVINCE) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 511689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00m | £510.15k | £2.35m | £2.85m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.44m | £2.04m | £1.67m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £99.71k | £107.88k | £284.95k | £186.95k | £222.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £24.88k | £24.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £1.97m | £34.15k | £25.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £199.74k | £100.76k | £66.06k | £79.64k | £196.79k | |
|
Incwm - Arall | £8.70m | £301.51k | £21.97k | £2.52m | £842.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £22.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.43m | £2.04m | £1.65m | £1.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.35k | £5.90k | £885 | £19.88k | £32.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £186.55k | £185.70k | £198.33k | £77.21k | £87.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £178.85k | £503.69k | £927.86k | £336.78k | £394.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.13k | £5.46k | £0 | £608 | £4.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.