Ymddiriedolwyr THE LUTE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1178599

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Orlando Emmet | Cadeirydd | 07 May 2022 |
|
|
||||
Thomas Llewellyn | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Adam Dzwonnik | Ymddiriedolwr | 20 July 2024 |
|
|
||||
Franciska Mertens | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Alain Verberkmoes | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
David Protheroe | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Jennifer Shepley | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Nancy S Carlin | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Sam Chapman | Ymddiriedolwr | 08 May 2021 |
|
|
||||
Dr Richard Stanley John Corran MA DPhil | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Peter William Jones BA | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|||||
DAVID VAN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.