Hanes ariannol DERBYSHIRE ALCOHOL ADVICE SERVICE
Rhif yr elusen: 511766
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £611.30k | £686.75k | £617.67k | £611.66k | £673.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £603.40k | £667.08k | £620.13k | £604.27k | £639.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £669.24k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £611.19k | £685.28k | £920 | £464 | £2.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £184 | £1.16k | £740 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £614.85k | £609.22k | £669.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £114 | £1.47k | £1.71k | £818 | £349 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £427.98k | £665.08k | £618.13k | £600.18k | £635.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.60k | £2.00k | £2.00k | £4.09k | £3.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.