SUNDERLAND CONNECT NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are bringing Christians, Churches and communities together by building an active network that encourages conversation to bring about transformation of the City of Sunderland, Washington and the Coalfields.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sunderland
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1175349 SUNDERLAND COMMUNITY CHURCH
- 05 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Watson | Cadeirydd | 18 December 2023 |
|
|
||||
Oluwatoyin Onabowu | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Gavin Rushton | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|||||
Lorraine Cook | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Nicholson | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.00k | £30.21k | £38.66k | £90.93k | £71.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.40k | £24.49k | £27.84k | £62.69k | £74.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.00k | £1.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 05 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE VOLUNTARY SECTOR FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE CITY OF SUNDERLAND AND SURROUNDING AREAS (THE AREA OF BENEFIT) AND IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, TO BUILD CAPACITY THROUGH PROVISION OF A RESOURCE BASE FOR THE VOLUNTARY AND COMMUNITY SECTOR AND PROVIDE THEM WITH SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES THAT ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH WITHIN THE AREA OF BENEFIT BY SUPPORTING LOCAL CHRISTIAN ORGANISATIONS TO PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH IN SUCH WAYS THAT MAY BE APPROPRIATE FOR LOCAL COMMUNITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 BROOMSHIELDS CLOSE
SUNDERLAND
SR5 1SJ
- Ffôn:
- 07588471808
- E-bost:
- info@connectnetwork.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window