Hanes ariannol PETERBOROUGH ALMSHOUSE TRUST CIO

Rhif yr elusen: 1179603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £250.76k £252.53k £261.15k £270.93k £280.98k
Cyfanswm gwariant £413.44k £277.75k £270.43k £472.17k £368.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £821 £406 N/A N/A N/A