Ymddiriedolwyr PETERBOROUGH ALMSHOUSE TRUST CIO
Rhif yr elusen: 1179603

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA MARY BEDFORD | Cadeirydd | 07 December 2018 |
|
|
||||
Rev Rebecca Yates | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Browne | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
BRIAN PARSONS | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Mary Martin | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|||||
Rev Michelle Dalliston | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Rev Paul Whiteley | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Dr John Hastie | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
FRANCES ANNE RUSSELL | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|||||
IAIN FERGUS VERNON | Ymddiriedolwr | 07 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.