Ymddiriedolwyr CDS UK (CLINIC FOR DISSOCIATIVE STUDIES)

Rhif yr elusen: 1178552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Nigel Tom MacLennan Cadeirydd 28 March 2022
Dim ar gofnod
Hoang Nam Nguyen Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Julia Christine Beker Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Sandy Dalton Ymddiriedolwr 23 October 2023
Dim ar gofnod
Graham House Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Dr Ruth Elizabeth Cureton Ymddiriedolwr 10 October 2018
Dim ar gofnod
Gillian Winifred Miles Ymddiriedolwr 10 October 2018
Dim ar gofnod