Hanes ariannol WARMINSTER LIONS CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1178909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.14k £21.02k £24.49k £29.62k £36.77k
Cyfanswm gwariant £16.13k £21.04k £24.20k £22.86k £34.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A