Hanes ariannol TICKHILL & DISTRICT LIONS CLUB (CIO)

Rhif yr elusen: 1178985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £67.48k £18.53k £69.28k £86.75k £97.69k
Cyfanswm gwariant £28.52k £17.73k £61.06k £89.14k £62.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.40k £1.40k N/A N/A N/A