Hanes ariannol STOKESLEY AND DISTRICT COMMUNITY CARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1178776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £186.55k £159.58k £193.72k £185.60k £145.77k
Cyfanswm gwariant £190.04k £143.14k £157.55k £193.81k £211.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £45.55k £44.88k £44.88k £44.88k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £55.30k £53.48k £47.93k £73.69k £78.43k