Hanes ariannol LITTLE FISH THEATRE

Rhif yr elusen: 1179172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £353.63k £387.74k £232.88k £217.50k £131.59k
Cyfanswm gwariant £245.04k £224.39k £242.25k £183.53k £230.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £38.50k £54.98k £18.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £16.00k £44.88k N/A £54.98k £15.90k