Hanes ariannol FINHAM LIBRARY ACTION GROUP (FLAG)
Rhif yr elusen: 1178631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 04/06/2021 | 04/06/2022 | 04/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.74k | £5.23k | £21.43k | £7.06k | £6.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88k | £5.00k | £21.08k | £4.58k | £8.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.