ymddiriedolwyr INITIATIVE FOR NATURE CONSERVATION CYMRU
Rhif yr elusen: 1180113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gruffydd Jenkins-Jones | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Michael Paul Shewring | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Dr James Oliver Vafidis | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Dr Robert John Thomas | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Julian Alfred Roger Jones | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Rose Revera | Ymddiriedolwr | 12 April 2020 |
|
|
||||
Lyndsey Maiden | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Dr ELIZABETH CHADWICK | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
CARYS SOLMAN | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.