Hanes ariannol LAMBERT LEAGUE OF FRIENDS

Rhif yr elusen: 1179057
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 121 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.78k £1.14k £69.85k £159 £0
Cyfanswm gwariant £460 £140.01k £500 £68.53k £168.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A