THE CROWN WHARF THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1) PROVIDING AN ACCESSIBLE AND AFFORDABLE PERFORMANCE VENUE, FOR THE RESIDENTS OF STAFFORDSHIRE AND IT'S SURROUNDING COUNTIES. 2) ADVANCING THE EDUCATION OF THE PERFORMING ARTS, THEATRE, MUSIC, DANCE AND CINEMA TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIAT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT KENNEY | Cadeirydd | 23 May 2018 |
|
|
||||
Leo Capernaros | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
MARK CHRISTOPHER DORAN | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
JILL HOOD | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|||||
HARRIET LAURA Capernaros | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
CRAIG JOHN CHESTERS | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.53k | £39.03k | £58.60k | £169.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.58k | £5.48k | £49.74k | £174.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | £25.00k | £25.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 201 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1) PROVIDING AN ACCESSIBLE AND AFFORDABLE PERFORMANCE VENUE, FOR THE RESIDENTS OF STAFFORDSHIRE AND IT'S SURROUNDING COUNTIES. 2) ADVANCING THE EDUCATION OF THE PERFORMING ARTS, THEATRE, MUSIC, DANCE AND CINEMA TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Boundary Close
STONE
Staffordshire
ST15 0BA
- Ffôn:
- 07980591719
- E-bost:
- robert.kenney28@virginmedia.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window