Ymddiriedolwyr DEAF-INITELY WOMEN
Rhif yr elusen: 1185431

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Holland | Ymddiriedolwr | 24 January 2025 |
|
|
||||
Christine Jones | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Laura Alexandra Driver | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Lisa Warnock | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Niki Johnson | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Angela Guilfoyle | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Janice Silo | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|||||
Corvette Silo | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.