Ymddiriedolwyr WASHINGTON VILLAGE U3A
Rhif yr elusen: 1179094

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Ginsberg | Cadeirydd | 04 November 2021 |
|
|
||||
John Edwards | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Ian McIntosh | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Helen Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Margaret Hope | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Carolyn Baxter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Julie Stevens | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Tania Le Marinel | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||
PAULINE PALMER | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Catherine Christina Hambley | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
LYN BOSSONS | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
SANDRA GRAHAM | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.