ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.JOHN THE BAPTIST HILLMORTON
Rhif yr elusen: 1180245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN ERIC GOLD | Cadeirydd | 01 July 2015 |
|
|||||
David Brian Hughes | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Rev Anne-Marie Marsh | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
John Merrigan | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Patricia Anne Lole | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Louise Bradshaw | Ymddiriedolwr | 02 April 2019 |
|
|
||||
Helen Merrigan | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
JUDITH ANN CLUCAS | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
CLAIRE LOUISE HUGHES | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
JOANNE ISLEY | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
||||
DAVID FENTON BRADFORD | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.