Hanes ariannol THE DONCASTER AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 512458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.19k £1.61k £991 £1.24k £1.82k
Cyfanswm gwariant £4.54k £6.92k £1.64k £5.21k £5.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A